Hanes ariannol ALDER HEY FAMILY HOUSE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1008765
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 26/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £522.04k | £603.34k | £612.69k | £369.71k | £678.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £751.99k | £838.27k | £903.37k | £869.40k | £962.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £22.81k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £15.48k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £471.39k | £546.07k | £454.64k | N/A | £466.33k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £20.50k | £65.30k | N/A | £186.83k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £54.60k | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £40.97k | £36.77k | £38.15k | N/A | £25.35k | |
|
Incwm - Arall | £9.68k | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £38.61k | £0 | N/A | £159.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £618.60k | £677.90k | £759.78k | N/A | £841.61k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £133.39k | £160.37k | £143.60k | N/A | £120.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.66k | £16.71k | £10.66k | N/A | £52.51k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £9.57k | £9.35k | £9.12k | N/A | £9.23k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.