Hanes ariannol THE BRITISH DENTAL ASSOCIATION SHIRLEY GLASSTONE HUGHES MEMORIAL PRIZE FOR DENTAL RESEARCH
Rhif yr elusen: 1009833
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.66k | £61.90k | £59.75k | £46.76k | £44.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.82k | £7.84k | £46.57k | £65.12k | £65.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.