Hanes ariannol Cerebral Palsy Cymru
Rhif yr elusen: 1010183
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.52m | £2.90m | £1.75m | £1.63m | £1.67m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.54m | £1.78m | £1.38m | £1.74m | £1.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £313.92k | £329.95k | £300.29k | £341.42k | £332.76k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.50m | £688.06k | £143.16k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £508.57k | £1.87m | £444.61k | £774.38k | £785.14k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £555.62k | £524.07k | £125.99k | £411.30k | £453.82k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £444.85k | £483.59k | £375.57k | £442.67k | £412.61k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.50k | £18.04k | £7.46k | £1.72k | £5.30k | |
|
Incwm - Arall | £196 | £2.32k | £792.56k | £1.07k | £14.34k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £192.00k | £0 | £20.00k | £0 | £2.41k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.00m | £1.13m | £767.41k | £1.24m | £1.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £538.75k | £653.55k | £438.73k | £494.70k | £520.27k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £183.91k | £9.27k | £9.00k | £0 | £9.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £177.58k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.