Hanes ariannol REG SAWYER FOUNDERS TRUST
Rhif yr elusen: 1010280
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 17/11/2010 | 17/11/2011 | 17/11/2012 | 17/11/2013 | 17/11/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £350 | £250 | £125 | £50 | £70 | |
|
Cyfanswm gwariant | £250 | £200 | £100 | £50 | £70 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.