ymddiriedolwyr THE NATIONAL EXAMINATION BOARD IN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
Rhif yr elusen: 1010444
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lori Page Cunningham | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Professor Donald James Lloyd | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Linda Kennedy | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Robert David Hull | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Sarah Edmonds | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Jonathan Fundrey Kennith | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
David Phillips | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|||||
Ian Richard Marchant | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|||||
Andrew Bainbridge Johnson | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.