Hanes ariannol AGE UK EXETER
Rhif yr elusen: 1010973
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.46m | £1.48m | £1.22m | £703.83k | £787.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.47m | £1.46m | £1.11m | £712.21k | £790.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £378.40k | £368.13k | £219.30k | £115.47k | £87.46k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £69.83k | £75.81k | N/A | £14.72k | £500 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £277.48k | £350.79k | £702.21k | £219.69k | £237.53k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £94.72k | £64.18k | £12.52k | £12.64k | £25.52k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.08m | £1.06m | £502.39k | £469.71k | £520.55k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.86k | £3.81k | £1.78k | £1.79k | £3.79k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £16.48k | £10.73k | £11.60k | £68.03k | £94.21k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.39m | £1.40m | £1.10m | £707.84k | £773.66k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £78.96k | £58.43k | £11.78k | £4.37k | £16.83k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.92k | £7.45k | £6.93k | £6.63k | £17.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £767 | £1.11k | £1.00k | £1.17k | £1.11k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.