ymddiriedolwyr AGE UK EXETER
Rhif yr elusen: 1010973
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN GILMAN CARTRIDGE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dave Mutton | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||
Claire Morse | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Darren Burr | Ymddiriedolwr | 15 August 2023 |
|
|
||||
Stephen Noon | Ymddiriedolwr | 11 April 2023 |
|
|
||||
Gavin Ball | Ymddiriedolwr | 09 August 2022 |
|
|
||||
Lydia Ward | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Peter Brew | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.