Hanes ariannol INSTITUTE OF CREDIT MANAGEMENT
Rhif yr elusen: 1012200
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 30/06/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.72m | £1.85m | £1.71m | £1.96m | £3.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.05m | £2.05m | £1.86m | £1.90m | £4.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £48.30k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £47 | £70 | £163 | £1.06k | £1.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £846.80k | £967.65k | £873.57k | £1.11m | £1.34m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £874.03k | £879.95k | £830.67k | £835.65k | £1.78m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.01k | £3.37k | £2.50k | £7.93k | £13.70k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £51.37k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.25m | £1.23m | £1.21m | £1.22m | £4.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.09k | £20.16k | £16.96k | £19.93k | £14.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.