ymddiriedolwyr THE ESHER AND DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1012732
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Andrew Reason | Cadeirydd | 21 November 2022 |
|
|
||||
Minal Chauhan | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Oya Erci Barutcu | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Andrew Nichols | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|
||||
Sally Lynn Williams | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|||||
Gillian Avril Coates | Ymddiriedolwr | 26 March 2018 |
|
|
||||
Frank Thaxton | Ymddiriedolwr | 03 October 2017 |
|
|
||||
Paul Ronald Hickson | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|
||||
Ian Wood | Ymddiriedolwr | 14 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.