ymddiriedolwyr THE REGIMENTAL CHARITY OF THE ROYAL DRAGOON GUARDS
Rhif yr elusen: 1012766
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (69 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Carr-Smith Esq | Cadeirydd | 03 August 2024 |
|
|
||||
James Robertson | Ymddiriedolwr | 03 August 2024 |
|
|
||||
Rebecca Jane Mellar | Ymddiriedolwr | 03 August 2024 |
|
|
||||
Thomas Julian Bateman CBE | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Stephen Best | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Shaun Pendry DL | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
|
||||
Nick Millen | Ymddiriedolwr | 24 November 2016 |
|
|
||||
Graeme Green | Ymddiriedolwr | 24 November 2016 |
|
|||||
Nicholas Read | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
Hugh Campbell Smith | Ymddiriedolwr | 24 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.