ymddiriedolwyr IPSWICH OPPORTUNITY GROUP
Rhif yr elusen: 1012778
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHANIE NEWTON | Cadeirydd | 16 June 2014 |
|
|
||||
Bryony Goodchild | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Louise Elizabeth Harman | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Sandra Davy | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Claire Rush | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Catherine Louise Jayaram | Ymddiriedolwr | 17 June 2019 |
|
|
||||
CLARE BROOK | Ymddiriedolwr | 12 June 2017 |
|
|
||||
VAL HOWE | Ymddiriedolwr | 16 June 2014 |
|
|
||||
ANNE GREEN | Ymddiriedolwr | 16 June 2014 |
|
|
||||
MAURA FLATMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.