ymddiriedolwyr CHERISH FUND
Rhif yr elusen: 1012868
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Richard Martin Clark MA | Cadeirydd | 18 April 2013 |
|
|||||
Sheila Royle | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|||||
Murray Baxter | Ymddiriedolwr | 12 January 2021 |
|
|
||||
Mary Mills | Ymddiriedolwr | 30 June 2016 |
|
|
||||
Gail Margaret Teague BA MSc | Ymddiriedolwr | 30 June 2016 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Hall | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|||||
THOMAS KEITH BARRON | Ymddiriedolwr | 10 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.