Hanes ariannol THE MAYA CENTRE
Rhif yr elusen: 1012889
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £343.68k | £222.56k | £410.32k | £415.75k | £633.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £322.68k | £304.19k | £346.19k | £410.56k | £507.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £32.50k | £39.00k | £63.83k | £85.90k | £80.95k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £37.76k | £25.34k | £6.34k | £68.74k | £101.66k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £599.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £33.54k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £103 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £513.80k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £507.12k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.22k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.