Hanes ariannol BRITISH PLUMBING EMPLOYERS COUNCIL (TRAINING) LIMITED
Rhif yr elusen: 1012890
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.43m | £1.29m | £1.01m | £1.49m | £1.81m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.61m | £1.65m | £1.31m | £1.27m | £1.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £61.37k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £61.37k | £0 | £50.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £1.09m | £820.28k | £1.36m | £1.57m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.22m | £0 | £22.51k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £108.55k | £99.33k | £72.91k | £85.01k | £97.20k | |
|
Incwm - Arall | £103.58k | £108.24k | £31.68k | £51.95k | £94.11k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £444.34k | £551.75k | £445.40k | £376.82k | £393.06k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.14m | £1.10m | £862.68k | £890.71k | £1.13m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.32k | £6.65k | £8.46k | £6.94k | £7.53k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £31.72k | £7.88k | £5.17k | £21.20k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £27.84k | £0 | £21.14k | £22.22k | £20.41k | |
|
Gwariant - Arall | £23.13k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.