ymddiriedolwyr NOTTINGHAM PARK CONSERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 1013269
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL ROTHWELL LUCAS | Cadeirydd | 21 December 2011 |
|
|
||||
Claire Brown | Ymddiriedolwr | 21 January 2024 |
|
|
||||
Andreas Liesche | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Sean Blair Justin Henry | Ymddiriedolwr | 02 August 2022 |
|
|||||
Alex McIntyre | Ymddiriedolwr | 25 July 2017 |
|
|
||||
ANGELA PRATTEN | Ymddiriedolwr | 20 November 2014 |
|
|
||||
JOSIE TANVIR | Ymddiriedolwr | 14 December 2012 |
|
|||||
IAN WELLS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ROBERT CULLEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.