Hanes ariannol RIVERSIDE VINEYARD CHRISTIAN FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 1013545
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £858.22k | £668.50k | £668.25k | £813.77k | £971.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £739.04k | £687.47k | £610.09k | £698.37k | £822.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £24.69k | £21.80k | £40.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £764.09k | £619.99k | £636.09k | £749.78k | £878.31k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £59.92k | £35.64k | £24.83k | £43.83k | £52.17k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £34.10k | £12.88k | £7.33k | £14.59k | £30.14k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £25 | £452 | |
|
Incwm - Arall | £100 | £0 | £0 | £5.54k | £10.84k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £739.04k | £677.54k | £609.98k | £698.37k | £812.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £9.93k | £116 | £0 | £10.94k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.96k | £11.53k | £14.05k | £14.37k | £16.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £36.00k | £29.50k | £29.00k | £30.00k | £64.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.