ymddiriedolwyr HOSPICE UK
Rhif yr elusen: 1014851
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Jennings | Cadeirydd | 10 December 2020 |
|
|
||||
Rosemary Eileen Keeton | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Rhian Wyn Edwards | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|||||
Chloe Chik | Ymddiriedolwr | 17 September 2021 |
|
|
||||
Sharon Allen | Ymddiriedolwr | 17 September 2021 |
|
|
||||
DAVID SMITH | Ymddiriedolwr | 10 January 2020 |
|
|||||
Michelle Rollinson | Ymddiriedolwr | 28 May 2019 |
|
|
||||
Dr Michael George Miller | Ymddiriedolwr | 19 June 2018 |
|
|||||
STEPHEN ROBERTS | Ymddiriedolwr | 07 December 2017 |
|
|
||||
Emma Reynolds | Ymddiriedolwr | 27 May 2016 |
|
|
||||
ANTHONY JAMES COLLINS | Ymddiriedolwr | 03 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.