ymddiriedolwyr FRIENDS OF THE DEANERY C OF E PRIMARY SCHOOL
Rhif yr elusen: 1014938
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Suter | Cadeirydd | 22 March 2022 |
|
|
||||
Victoria Linney | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|||||
Cathryn Hewitt | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Baldeep Mangat | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Claire Hale | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Gemma Knight | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
||||
Katie Swann | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
||||
Jenny Wood | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|
||||
David Rooney | Ymddiriedolwr | 11 November 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.