ymddiriedolwyr WARRINGTON MALE VOICE CHOIR
Rhif yr elusen: 1015320
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Craig Bunting | Cadeirydd | 28 March 2022 |
|
|
||||
Peter Johnston | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Raymond Christian | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Martyn Willetts | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
PHILIP TURNER | Ymddiriedolwr | 27 February 2017 |
|
|
||||
Amanda Davies | Ymddiriedolwr | 23 February 2015 |
|
|
||||
Geoff Hopper | Ymddiriedolwr | 05 March 2012 |
|
|||||
WARREN DAVIES | Ymddiriedolwr | 24 February 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.