Hanes ariannol J J CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1015792
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.13m | £1.10m | £673.81k | £777.80k | £804.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.30m | £1.50m | £1.67m | £2.10m | £2.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.10m | £1.08m | £663.81k | £740.01k | £793.42k | |
|
Incwm - Arall | £26.71k | £13.33k | £10.00k | £37.79k | £10.72k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.09m | £1.30m | £1.46m | £1.65m | £1.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £207.34k | £201.63k | £211.17k | £441.92k | £294.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.25k | £11.90k | £14.27k | £11.86k | £12.85k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £876.40k | £1.07m | £1.19m | £1.28m | £1.42m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £207.34k | £201.63k | £211.17k | £441.92k | £294.69k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.