Dogfen lywodraethu LAKE DISTRICT MOUNTAIN RESCUE SEARCH DOGS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1015934
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28/11/1992 AS AMENDED ON 05/02/1997 AS AMENDED ON 24/01/2002 AS AMENDED ON 25/01/2003 AS AMENDED BY ORDER DATED 14/11/2005 AS AMENDED ON 19/06/2011 AS AMENDED ON 09 JAN 2016
Gwrthrychau elusennol
THE MAIN OBJECT OF THE CHARITY SHALL BE, FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO TRAIN SEARCH DOGS AND HANDLERS TO ASSIST IN THE SEARCH AND RESCUE OF MISSING PERSONS, PREDOMINANTLY IN A MOUNTAIN ENVIRONMENT, BUT ALSO IN OTHER AREAS WHERE OUR SKILLS MAY BE OF BENEFIT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.