ymddiriedolwyr LAKE DISTRICT MOUNTAIN RESCUE SEARCH DOGS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1015934
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Dunstan Grange | Cadeirydd | 10 April 2017 |
|
|
||||
Richard Wilson | Ymddiriedolwr | 22 April 2023 |
|
|
||||
David Benson | Ymddiriedolwr | 22 April 2023 |
|
|
||||
Thomas Woolley-Wildgoose | Ymddiriedolwr | 23 April 2022 |
|
|
||||
Michael James Evans | Ymddiriedolwr | 23 April 2022 |
|
|
||||
Emma Louise Atherton | Ymddiriedolwr | 15 March 2020 |
|
|
||||
Anthony Michael Guy | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
|
||||
Christyne Judge | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|||||
CHRIS FRANCIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELLY WHITEFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.