Hanes ariannol GUILD INITIATIVE FOR FURNITURE TRUST
Rhif yr elusen: 1015952
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £173.62k | £205.35k | £211.21k | £239.52k | £281.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £161.92k | £149.32k | £185.11k | £206.01k | £252.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £68.16k | £31.41k | £142.89k | £174.11k | £235.02k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £41.81k | £14.85k | £5.19k | £7.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.