Hanes ariannol TRIANGLE COMMUNITY SERVICES LIMITED
Rhif yr elusen: 1016437
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.67m | £5.57m | £5.69m | £5.77m | £3.65m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.14m | £5.49m | £5.74m | £6.02m | £3.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.40m | £4.37m | £4.39m | £4.16m | £1.25m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | £10.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £177.83k | £41.38k | £4.27k | £217.52k | £113.32k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.47m | £5.49m | £5.68m | £5.55m | £2.54m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £19.44k | £39.11k | £0 | £0 | £1.00m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.13m | £5.49m | £5.74m | £6.02m | £3.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.43k | £7.47k | £9.56k | £9.24k | £10.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.