Hanes ariannol NEWARK EMMAUS TRUST
Rhif yr elusen: 1017344
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £623.22k | £751.95k | £748.61k | £772.14k | £740.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £643.28k | £695.27k | £687.25k | £727.24k | £792.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £37.23k | £8.15k | £968 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.90k | £500 | £40.74k | £12.69k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.79k | £56.56k | £83.65k | £42.74k | £32.39k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £620 | £1.39k | £624 | £5.91k | £16.73k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £605.67k | £691.73k | £661.77k | £722.22k | £687.82k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.14k | £2.28k | £2.57k | £1.27k | £3.88k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £68.43k | £4.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £641.63k | £695.25k | £686.96k | £726.71k | £779.32k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.65k | £25 | £296 | £529 | £13.64k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.25k | £5.01k | £3.83k | £6.07k | £4.58k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.