Hanes ariannol THE INSTITUTE OF MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONS
Rhif yr elusen: 1017777
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.27m | £1.29m | £1.17m | £1.07m | £1.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.22m | £1.20m | £935.41k | £999.16k | £1.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £103.58k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £191.80k | £137.79k | £128.05k | £119.92k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £397 | £410 | £250 | £15.06k | £16.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.26m | £1.28m | £1.16m | £1.05m | £1.08m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.39k | £8.58k | £8.52k | £4.77k | £4.42k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £397 | £0 | £0 | £15.06k | £16.88k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.22m | £1.20m | £935.41k | £999.16k | £1.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £109.50k | £160.44k | £107.23k | £121.55k | £55.21k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £77.18k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.