ymddiriedolwyr THE INSTITUTE OF MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONS
Rhif yr elusen: 1017777
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
23 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Paul Alexander Glendinning FRSE | Cadeirydd | 01 January 2022 |
|
|
||||
Dr Sophie Carr | Ymddiriedolwr | 30 June 2024 |
|
|||||
Dr Howard Phillip Haughton | Ymddiriedolwr | 30 June 2024 |
|
|
||||
Dr Rosalyn Beverley Porter | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Nicholas Maxwell Brusby | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Professor Hannah Fry | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Dr Anastasia Sofroniou | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Nathan Turner | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Claire Baldwin | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|||||
Maciej Tadeusz Matuszewski | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Professor Anthony Charles Croft | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Emma Louise Bowley | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
PROFESSOR CATHERINE ANN HOBBS | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|||||
Dr Jennifer Macey | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Declan Stephen Bays | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Dr Eduard Campillo Funollet | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
PROFESSOR CHRISTOPHER BUDD OBE | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Professor Timothy Nigel Phillips | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Dr Martine Jayne Barons | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Professor Paul Glaister | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|||||
PROFESSOR ALISTAIR DAVID FITT | Ymddiriedolwr | 02 January 2020 |
|
|||||
Dr Nira Cyril Chamberlain OBE | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Professor Andrew Harold Osbaldestin | Ymddiriedolwr | 27 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.