Hanes ariannol COMMUNITY LINKS TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1018517
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.40m | £2.36m | £898.51k | £0 | £123.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.12m | £2.10m | £4.34m | £0 | £120.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £487.18k | £500.58k | £346.39k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £304.73k | £193.18k | £126.37k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.15m | £708.74k | £94.82k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £105.27k | £110.02k | £38.79k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.15m | £1.39m | £747.73k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £317 | £293 | £58 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £158.95k | £17.10k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.98m | £2.03m | £4.33m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £135.83k | £63.55k | £3.65k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.88k | £0 | £19.91k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.