Hanes ariannol DRIVE FORWARD FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1018750
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £550.01k | £989.07k | £1.18m | £940.81k | £1.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £516.80k | £731.12k | £704.35k | £842.62k | £921.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £153.07k | £30.26k | £307.46k | £169.29k | £100.80k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £251.17k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £547.88k | £989.04k | £1.18m | £934.35k | £1.03m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.11k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16 | £30 | £33 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £6.46k | £4.37k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £506.29k | £719.68k | £696.79k | £806.09k | £869.76k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.51k | £11.44k | £7.56k | £36.53k | £52.13k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £4.08k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.