Hanes ariannol CONNECT - EDUCATION AND BUSINESS
Rhif yr elusen: 1020184
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £320.84k | £369.32k | £266.39k | £246.34k | £202.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £345.25k | £410.31k | £364.96k | £302.56k | £246.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £75.94k | £74.61k | £38.80k | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £153.64k | £181.73k | £166.78k | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.