Hanes ariannol TURNER HOME
Rhif yr elusen: 1022689
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.02m | £2.69m | £2.78m | £3.11m | £3.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.50m | £3.10m | £2.89m | £3.16m | £3.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.01m | £2.62m | £2.60m | £3.00m | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £152.10k | £96.11k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.10k | £51.14k | £1.35k | £1.03k | £2.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £4.03k | £6.20k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.01m | £2.62m | £2.60m | £3.00m | £3.50m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.86k | £659 | £212 | £237 | £510 | |
|
Incwm - Arall | £5.41k | £18.77k | £173.80k | £102.31k | £4.27k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £1.35k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.50m | £3.10m | £2.89m | £3.16m | £3.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £122.39k | £57.15k | £2.89m | £0 | £89.13k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.