Hanes ariannol SEFTON COUNCIL FOR VOLUNTARY SERVICE
Rhif yr elusen: 1024546
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.52m | £3.35m | £4.14m | £4.69m | £4.49m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.68m | £3.45m | £3.69m | £4.22m | £4.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £1.04m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.86m | £479.49k | £1.85m | £2.06m | £1.91m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £545.83k | £549.17k | £577.50k | £579.27k | £552.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.96m | £2.79m | £3.56m | £4.10m | £3.91m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.33k | £10.86k | £7.84k | £8.20k | £13.33k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £23.95k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.68m | £3.44m | £3.68m | £4.21m | £4.71m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.77k | £8.02k | £5.73k | £11.05k | £7.03k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £917.68k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.