ymddiriedolwyr PHOENIX ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1025064
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER LOWE | Cadeirydd | 09 October 1984 |
|
|||||
Jonathan Edgeley | Ymddiriedolwr | 05 April 2023 |
|
|
||||
Mary Catherine Lowe Booth | Ymddiriedolwr | 05 February 2020 |
|
|
||||
Richard Noble | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
Jon Hall | Ymddiriedolwr | 19 September 2011 |
|
|
||||
SUZANNE CAROLYN COOMER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOANNE MENEZES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.