Hanes ariannol THE COUNTY OF NORTHAMPTON COUNCIL ON ADDICTION
Rhif yr elusen: 1025395
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.39m | £7.67m | £7.46m | £7.31m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.20m | £6.59m | £7.41m | £7.28m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £6.72m | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £16.33k | £14.52k | £16.07k | £9.49k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £58.90k | £93.45k | £10.58k | £76.64k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.30m | £7.44m | £7.40m | £7.11m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.77k | £6.69k | £5.11k | £5.76k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £9.73k | £117.38k | £28.34k | £112.89k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.76k | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.15m | £6.54m | £7.38m | £7.24m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.53k | £9.83k | £9.34k | £14.14k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.