ymddiriedolwyr PROTECT (WHISTLEBLOWING ADVICE) LIMITED
Rhif yr elusen: 1025557
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucy McLynn | Cadeirydd | 03 July 2023 |
|
|||||
Julia Helen Mary Graham | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
Ravinder Nath Passi | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Rebecca Wansbrough-Lloyd | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
DAVID GRAEME WIDDOWSON | Ymddiriedolwr | 05 October 2018 |
|
|||||
Karen Angela Jordan | Ymddiriedolwr | 19 February 2018 |
|
|
||||
Simon Gaysford | Ymddiriedolwr | 19 April 2017 |
|
|
||||
Frances Morris-Jones | Ymddiriedolwr | 15 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.