ymddiriedolwyr LEWISHAM GENERAL TRUST CHARITY
Rhif yr elusen: 1025794
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Brooks | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|||||||||||||||
Alison Munro | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|||||||||||||||
ROY BROWN | Ymddiriedolwr | 23 October 2018 |
|
|||||||||||||||
Joan Kalchetar McKenzie | Ymddiriedolwr | 18 March 2018 |
|
|||||||||||||||
Jennifer Lorraine Henry | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|||||||||||||||
Rev STEVE HALL | Ymddiriedolwr | 26 November 2013 |
|
|
||||||||||||||
STELLA JANET JEFFREY | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||||
Julian Watson | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.