ymddiriedolwyr WILTSHIRE MUSIC CENTRE TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1026160
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esme Jones | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|
||||
Rosa Corbishley | Ymddiriedolwr | 16 September 2022 |
|
|
||||
Miranda Kate Houghton | Ymddiriedolwr | 04 December 2020 |
|
|
||||
Alexander Paul Segrave | Ymddiriedolwr | 04 December 2020 |
|
|
||||
Mark Anthony Lee | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|
||||
Emma Diana Sandberg | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|
||||
JAMES ANTHONY IGNATIUS WETZ | Ymddiriedolwr | 04 November 2016 |
|
|
||||
Ian Leslie Thorn | Ymddiriedolwr | 04 November 2016 |
|
|||||
JONATHAN CROSS | Ymddiriedolwr | 09 January 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.