ymddiriedolwyr BRIGHOUSE DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1026831
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Fredrick Jay | Ymddiriedolwr | 03 July 2022 |
|
|
||||
Adam James Watson | Ymddiriedolwr | 03 July 2022 |
|
|
||||
Margaret Knapton | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|||||
Indra Elaine Parkinson | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Bradley Ian Midgley | Ymddiriedolwr | 29 October 2020 |
|
|
||||
NICHOLAS IAN WATSON | Ymddiriedolwr | 29 October 2020 |
|
|||||
Julie Bramley | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
||||
Andrew Paul Robinson | Ymddiriedolwr | 22 June 2017 |
|
|
||||
Heather Wood | Ymddiriedolwr | 19 June 2014 |
|
|
||||
Christopher Jay | Ymddiriedolwr | 19 June 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.