ymddiriedolwyr ROTARY CLUB OF STEVENAGE CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1027450
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geraldine Alison Strohm | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
Robert John Forsyth Goodwin | Ymddiriedolwr | 02 February 2024 |
|
|
||||
Linda Margaret Lang | Ymddiriedolwr | 02 February 2024 |
|
|
||||
Marianne Ruth Cusworth | Ymddiriedolwr | 22 December 2021 |
|
|
||||
Robert Anthony Cusworth | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|||||
PAMELA GOODWIN | Ymddiriedolwr | 13 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.