ymddiriedolwyr HASTINGS PHILHARMONIC CHOIR
Rhif yr elusen: 1029022
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN RYCROFT | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Nancy Sarah Innes Friel | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||||
Susan Elizabeth Green | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||||
Nicola Sarah Bryder Urling Clark | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||||
Rachel Farnham | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||||
Gareth James Simpson | Ymddiriedolwr | 03 February 2022 |
|
|
||||||
Kerry Gentleman | Ymddiriedolwr | 03 June 2021 |
|
|
||||||
Mary Kathleen Lipscombe | Ymddiriedolwr | 29 October 2020 |
|
|
||||||
Simon Scott | Ymddiriedolwr | 29 October 2020 |
|
|||||||
Lucinda Catherine Cradduck | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.