Hanes ariannol NATIONAL JUSTICE MUSEUM
Rhif yr elusen: 1030554
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.56m | £1.61m | £1.40m | £1.51m | £1.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.53m | £1.72m | £1.36m | £1.54m | £1.75m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £50.00k | £25.00k | £493.68k | £149.36k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £52.31k | £65.40k | £502.47k | £205.48k | £47.70k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £182.19k | £171.50k | £9.56k | £117.26k | £184.23k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.32m | £1.37m | £884.35k | £1.19m | £1.58m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £165 | £270 | £399 | £512 | £594 | |
|
Incwm - Arall | £540 | £280 | £240 | £745 | £235 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.41m | £1.59m | £1.35m | £1.45m | £1.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £123.29k | £130.06k | £17.34k | £86.92k | £136.73k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £25.52k | £14.03k | £19.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.