Hanes ariannol THE DAISY PLAY CENTRE
Rhif yr elusen: 1030989
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £372.14k | £338.00k | £342.43k | £319.81k | £388.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £329.53k | £335.10k | £321.87k | £357.31k | £349.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £155.58k | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £4.81k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.