Hanes ariannol FRIENDS OF THE YEATMAN HOSPITAL
Rhif yr elusen: 1031326
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £194.91k | £743.96k | £86.73k | £395.59k | £67.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £168.34k | £69.84k | £71.86k | £93.19k | £176.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £733.38k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £5.46k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £5.11k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £666.57k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £65.39k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £4.45k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £3.34k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £22.05k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.