Hanes ariannol TREES FOR CITIES
Rhif yr elusen: 1032154
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.84m | £3.62m | £2.79m | £3.92m | £6.65m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.87m | £3.31m | £3.42m | £4.04m | £6.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £22.73k | £114.95k | £143.00k | £408.75k | £727.45k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £204.26k | £381.99k | £361.70k | £317.63k | £967.14k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £259.67k | £939.21k | £544.51k | £623.99k | £1.04m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £162.98k | £290.11k | £250.09k | £14.45k | £19.46k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.41m | £2.34m | £1.98m | £3.27m | £5.58m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.50k | £18.23k | £12.12k | £9.68k | £12.44k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £34.19k | £7.28k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.59m | £3.02m | £3.09m | £3.69m | £5.75m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £287.52k | £289.08k | £331.29k | £349.74k | £458.82k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £39.73k | £40.48k | £41.92k | £44.78k | £54.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £82.05k | £346.42k | £1.37m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £333 | £1.51k | £1.51k | £1.47k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.