ymddiriedolwyr SOHAM PLAYGROUPS WINDMILLS UNDER FIVES
Rhif yr elusen: 1032286
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Clark | Cadeirydd | 20 October 2022 |
|
|
||||
Dr Uchechukwu Okorji-Obike | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|||||
Lisa Negus | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
Christopher Negus | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
Christie Lee | Ymddiriedolwr | 29 January 2021 |
|
|
||||
Louise Sarll | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||
Angela Carol Clark | Ymddiriedolwr | 10 February 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.