ymddiriedolwyr CHEDDAR GUIDE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1032758
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Nancy Wild | Cadeirydd | 05 March 2020 |
|
|
||||
Gary Stuart Way | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|
||||
Cellena Watson | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Anna Roderick | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
||||
Angela Brooks | Ymddiriedolwr | 17 September 2015 |
|
|||||
Beverley Davies | Ymddiriedolwr | 07 September 2012 |
|
|
||||
JOANNE ROBSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.