Hanes ariannol CUSTOMS HOUSE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1032846
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.73m | £2.79m | £1.52m | £2.06m | £2.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.80m | £2.87m | £1.04m | £1.85m | £2.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £197.40k | £157.40k | £710.73k | £521.31k | £259.90k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £387.39k | £393.29k | £1.08m | £572.22k | £463.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £597.30k | £660.74k | £41.77k | £506.73k | £744.28k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.74m | £1.74m | £128.88k | £974.30k | £1.27m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £651 | £0 | £0 | £491 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £271.10k | £3.30k | £30.77k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.36m | £2.34m | £875.14k | £1.77m | £2.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £436.91k | £532.95k | £166.55k | £82.91k | £149.09k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £36.08k | £19.54k | £4.93k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.