ymddiriedolwyr CUSTOMS HOUSE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1032846
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARGARET FAY | Cadeirydd | 03 July 2018 |
|
|
||||
Arabella Plouviez | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Michael Patterson | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Ken Dawes | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Eddie Czestochowski | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Laura Barrett | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Ian Farrar | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|||||
Vivienne Wiggins | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|
||||
Stephanie Finnon | Ymddiriedolwr | 28 February 2017 |
|
|
||||
Claire Simmons | Ymddiriedolwr | 28 February 2017 |
|
|
||||
Simon Mitchell | Ymddiriedolwr | 12 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.