Hanes ariannol LINEHAM FARM CHILDRENS' CENTRE
Rhif yr elusen: 1033084
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £538.53k | £468.79k | £424.94k | £405.36k | £452.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £576.36k | £547.15k | £602.92k | £519.55k | £587.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £256.90k | £271.13k | £230.00k | £255.31k | £262.97k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £125.53k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £132.37k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.04k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £274.58k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £453.90k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £111.19k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.88k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £699 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.