Hanes ariannol STEPPING STONES PLAY AND LEARN GROUP (COLCHESTER)
Rhif yr elusen: 1033539
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £201.57k | £246.28k | £276.66k | £229.91k | £228.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £231.25k | £225.87k | £220.52k | £251.29k | £253.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £79.42k | N/A | £104.42k | £96.16k | £95.30k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £118.77k | £58.54k | £28.16k | £28.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.